Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørhavevej 80, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsdyrvænget 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mwc230473@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2006-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TWC EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-13 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-18 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Direktion: Martin Weier Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Legale ejere: Martin Weier Christiansen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Reelle ejere: Martin Weier Christiansen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Martin Weier Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: Audit and Consulting ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-11-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-18 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2008-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2008-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Revisor: Audit and Consulting ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2008-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER JACOBSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsdyrvænget 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2007-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 10, st. tv., 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber og andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2007-10-31 tilføjes Vedtægter: 2007-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 10, st. tv., 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-20 tilføjes Direktion: Martin Weier Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Navne: MWC HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2006-10-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER JACOBSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Stiftere: Martin Weier Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)