Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 tilføjes Bestyrelse: Christian Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (formand) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-08 tilføjes Bestyrelse: Kristin Rotevatn Nyberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Vidar Evensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-24 tilføjes Binavne: Visma Consulting A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-10-24 tilføjes Navne: twoday A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-10-23 fjernes Navne: VISMA CONSULTING A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-10-24 tilføjes Vedtægter: 2022-10-24 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Twoday Holding Denmark ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Bestyrelse: Steffen Torp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-07-04 tilføjes Binavne: Visma Digital Commerce A/S, Trollweb Solutions A/S (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 4.586.335,00 (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (formand) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Øystein Moan (formand) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-02-22 tilføjes Bestyrelse: Vidar Evensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-02-22 fjernes Bestyrelse: Lars Engbork (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 1, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 1, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-19 tilføjes Binavne: Ditmer A/S (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 4.585.335,00 (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 1, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Engbork (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2020-11-01 fjernes Bestyrelse: Mads Næss Rebsdorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 tilføjes Bestyrelse: Mads Næss Rebsdorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-01-08 fjernes Bestyrelse: Valentin Thore Ringgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-10 tilføjes Binavne: MIND4IT A/S (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 4.584.335,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Direktion: Lars Engell Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Carsten Boje Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Carsten Boje Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-18 fjernes Direktion: Torben Ryttersgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Torben Ryttersgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Carsten Boje Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-14 tilføjes Bestyrelse: Valentin Thore Ringgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-10-14 fjernes Bestyrelse: June Mejlgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Mikael Grønfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-10 tilføjes Bestyrelse: Mikael Grønfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter der relaterer sig til levering af IT ydelser og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et flertal af bestyrelsen. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2013-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 131, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-03 tilføjes Navne: VISMA CONSULTING A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2012-05-02 fjernes Navne: VISMA SIRIUS A/S (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2011-12-19 fjernes Bestyrelse: Kim Vallø Winther Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-19 fjernes Direktion: Kim Vallø Winther Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Carsten Boje Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-23 fjernes Direktion: Michael Gauguin Houghton-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-23 fjernes Bestyrelse: Tore Bjerkan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-22 tilføjes Navne: VISMA SIRIUS A/S (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2010-12-21 fjernes Navne: SIRIUS IT A/S (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2010-10-28 tilføjes Direktion: Kim Vallø Winther Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-22 tilføjes Bestyrelse: Tore Bjerkan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-22 fjernes Bestyrelse: Hreinn Jakobsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-22 tilføjes Direktion: Kim Vallø Winther Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-22 fjernes Direktion: Kim Vallø Winther Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-22 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.583.335,00 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Bestyrelse: Katrin Olga Johannesdottir (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-31 fjernes Bestyrelse: Sigridur Olgeirsdottir (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 131, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-20 tilføjes Bestyrelse: Sigridur Olgeirsdottir (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-20 tilføjes Binavne: VISMA SIRIUS A/S, SIRIUS IT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Direktion: Kim Vallø Winther Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-20 fjernes Direktion: Kim Vallø Winther Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2006-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Navne: SIRIUS IT A/S (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Stiftere: SIRIUS IT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)