Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HANS LYBECKER HOLDING ApS (CVR 20989378) | NORMAL | 01.10.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
TECHNO VISION ApS (CVR 17610341) | NORMAL | 21.09.2016 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Vibeke Forsberg | 20.12.2018 | 01.10.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Hans Lybecker | 21.09.2016 | 20.12.2018 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Palle Grøn Iversen | 21.09.2016 | 12.06.2018 | 20,00-24,99% | 20,00 % |