Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Granbakken 3, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 fjernes Direktion: Niels Behr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@fjordens-tomrerfirma.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 fjernes Navne: FJORDENS TØMRERFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Stiftere: FJORDENS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-10-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granbakken 3, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens beslutning er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fjordens-tomrerfirma.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: FJORDENS TØMRERFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Vedtægter: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Granbakken 3, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Navne: FJORDENS TØMRERFIRMA II AF 18. OKTOBER 2006 ApS (offentliggjort 2006-10-20)
Den 2006-10-31 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-10-31)
Den 2006-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granbakken 3, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 tilføjes Direktion: Niels Behr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Navne: FJORDENS TØMRERFIRMA II AF 18. OKTOBER 2006 ApS (offentliggjort 2006-10-20)
Den 2006-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Stiftere: FJORDENS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)