Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LEADERSHIP PIPELINE INSTITUTE INTERNATIONAL A/S. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEADERSHIP PIPELINE INSTITUTE INTERNATIONAL A/S. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2022-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Leadership Pipeline Learning Analytics A/S. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-29 tilføjes Bestyrelse: Anders Uffe Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-05-29 fjernes Bestyrelse: James Noel (næstformand) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-05-12 tilføjes Reelle ejere: Kent Oksfeldt Jonasen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Reelle ejere: Kent Oksfeldt Jonasen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Oksfeldt Jonasen, Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: James Noel (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Kent Oksfeldt Jonasen, Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Binavne: Sirrah A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Navne: Leadership Pipeline Institute A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-20 fjernes Navne: SIRRAH A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Baneskellet 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: VIBEKE HARTKORN KOMMUNIKATION APS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-07 tilføjes Binavne: Leadership Pipeline Institute Danmark A/S (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-06 tilføjes Vedtægter: 2016-05-06 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-14 tilføjes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-07-13 fjernes Legale ejere: LAUNGAARD & COMPANY ApS (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-07-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Binavne: SIRRAHGROUP A/S (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-14 fjernes Binavne: SIRRAHGROUP ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-06 tilføjes Bestyrelse: James Noel (næstformand) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-06 tilføjes Navne: SIRRAH A/S (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2015-05-05 fjernes Navne: SIRRAH ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-06 tilføjes Vedtægter: 2015-05-06 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: LAUNGAARD & COMPANY ApS, James Noel, HUMAN CAPITAL INVEST ApS (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Oksfeldt Jonasen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor uddannelse og udvikling, herunder konsulentarbejde, coaching, supervision og uddannelsesdesign for individer og virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Vedtægter: 2014-06-03 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-06-03 fjernes Binavne: SIRRAH RECRUITMENT ApS, SIRRAH COACHING ApS, LEADERSHIP PIPELINE INSTITUTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-20 fjernes Binavne: SIRRAHGROUP ApS, SIRRAH INTERNATIONAL ApS, SIRRAH ACADEMY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2013-04-25 fjernes Revisor: BENDIX V/KURT BENDIX PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Kent Oksfeldt Jonasen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 fjernes Direktion: Iben Elene Oksfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kent.jonasen@sirrahgroup.com (offentliggjort 2010-11-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-10 fjernes Binavne: SIRRAH TRAINING AND DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: ibenelene@sirrah.dk (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baneskellet 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Baneskellet 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baneskellet 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Binavne: SIRRAH TRAINING AND DEVELOPMENT ApS, SIRRAHGROUP ApS, SIRRAH INTERNATIONAL ApS, SIRRAH ACADEMY ApS, SIRRAH RECRUITMENT ApS, SIRRAH COACHING ApS, LEADERSHIP PIPELINE INSTITUTE ApS, SIRRAHGROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Iben Elene Oksfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ibenelene@sirrah.dk (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2006-09-01 tilføjes Navne: SIRRAH ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BENDIX V/KURT BENDIX PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Stiftere: Iben Elene Oksfeldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)