Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 108, 1., 9600 Aars (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-12-31 fjernes Hjemmeside: www.dansoe.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: steen@dansoe.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Dansø Assurance Forsikringsmægler v/Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-10-26 tilføjes Hjemmeside: www.dansoe.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 108, 1., 9600 Aars (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvang 7, 9600 Aars (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 7, 9600 Aars (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2010-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 3, 1., 9600 Aars (offentliggjort 2010-07-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 3, 1., 9600 Aars (offentliggjort 2010-07-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: Dansø Assurance Forsikringsmægler v/Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2010-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvang 7, 9600 Aars (offentliggjort 2009-08-18)
Den 2010-06-30 fjernes Navne: Dansø Assurance v/Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2009-08-18)
Den 2009-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 7, 9600 Aars (offentliggjort 2009-08-18)
Den 2009-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-18 tilføjes Navne: Dansø Assurance v/Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2009-08-18)
Den 2009-08-17 fjernes Navne: Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Interessenter: Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: steen@dansoe.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: Steen Abildgaard Thomsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-01-08)