Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensborg Kongevej 45, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-18 fjernes Navne: SVE-KA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Stiftere: Svend Oluf Malmstrøm Skriver, Karen Skriver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Direktion: Jakob Skriver (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-30 tilføjes Direktion: Jakob Skriver (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-30 fjernes Direktion: Svend Oluf Malmstrøm Skriver (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 fjernes Revisor: HANS JØRGEN OXENBØLL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensborg Kongevej 45, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 201, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 201, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 201, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 201, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Direktion: Svend Oluf Malmstrøm Skriver (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med besiddelse af kapitalandele, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Navne: SVE-KA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: HANS JØRGEN OXENBØLL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Stiftere: Svend Oluf Malmstrøm Skriver, Karen Skriver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Vedtægter: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)