Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2007-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S VINDINVEST 11. (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, st., 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, st., 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: TS INVEST 09 ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-03-01 fjernes Legale ejere: Tina Skafte (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, st., 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@greenwindgroup.dk (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Leif Søjberg Sund (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Bjarne Skou (direktør) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-22 fjernes Direktion: Niels-Jørgen Skafte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-04-07 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2015-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2012-09-01 tilføjes Legale ejere: Nis Christian Mamsen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2012-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-07-21)
Den 2012-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S VINDINVEST 11 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-04-25 tilføjes Vedtægter: 2012-04-25 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2011-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-07-21)
Den 2011-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-07-15)
Den 2010-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-07-15)
Den 2010-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-05-15)
Den 2010-06-15 tilføjes Direktion: Niels-Jørgen Skafte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-15 fjernes Direktion: Claus Michael Jahn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-15 tilføjes Direktion: Claus Michael Jahn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-15 fjernes Direktion: Kristoffer Sandberg Ingstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-05-15)
Den 2009-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Tina Skafte (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Direktion: Kristoffer Sandberg Ingstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-27 fjernes Direktion: Karl-Heinz Schulz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-28 tilføjes Legale ejere: Bjarne Skou, Leif Reinholdt Erlandsen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-12-18 tilføjes Legale ejere: Ernst Andresen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-12-13 tilføjes Legale ejere: Poul Kejser Kristiansen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-12-06 tilføjes Legale ejere: Leif Søjberg Sund (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Legale ejere: Ole Laurits Jensen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Direktion: Karl-Heinz Schulz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 11 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2006-10-03 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2006-10-03 tilføjes Stiftere: GW MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-04)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)