Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 tilføjes Legale ejere: ULTRAAQUA Skjølstrup Holding ApS, ULTRAAQUA Grønborg Holding ApS (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-09 fjernes Legale ejere: Kaolinvej 4 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2006-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ULTRAAQUA A/S. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Kaolinvej 4 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: Jens Skjølstrup, Ole Grønborg (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaolinvej 4, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 7, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 7, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2016-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 2-4, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2011-11-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE DAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 2-4, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2006-10-09 tilføjes Direktion: Jens Skjølstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Legale ejere: Jens Skjølstrup, Ole Grønborg (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2006-10-09 tilføjes Navne: SKJØLSTRUP & GRØNBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-09 tilføjes Reelle ejere: Jens Skjølstrup, Ole Grønborg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2006-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE DAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Stiftere: Ole Grønborg, Jens Skjølstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Vedtægter: 2006-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)