Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Direktion | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-27 tilføjes Binavne: Sports Corpus Skolen - Køge ApS, Sports Corpus Skolen - Haderslev ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 tilføjes Direktion: Stine Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-25 fjernes Direktion: Kenneth Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 tilføjes Vedtægter: 2024-08-26 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2012-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordik Supply ApS. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2013-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Adventure-bike ApS. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sports Corpus Skolen ApS. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2023-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Adventure-bike ApS. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EU Lockers ApS. (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-07-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordik Supply ApS. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-14 tilføjes Direktion: Kenneth Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Kenneth Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-14 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2014-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevangen 14, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 tilføjes Direktion: Kenneth Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investeringsselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-13 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Legale ejere: Kenneth Madsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-10-12 fjernes Legale ejere: Kenneth Madsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-10-13 tilføjes Navne: K. MADSEN INVEST ApS (offentliggjort 2006-10-13)
Den 2006-10-13 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Madsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-10-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2006-10-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2006-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-13 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Stiftere: Kenneth Madsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør, der på selskabets ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2006-10-13 tilføjes Vedtægter: 2006-10-13 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2006-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-13)
Den 2006-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2006-06-13 tilføjes Legale ejere: Kenneth Madsen (offentliggjort 2017-11-27)