Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Navne | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | Binavne | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af driftsmateriel og andet materiel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 tilføjes Direktion: Thomas Terry Jespersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-12 tilføjes Navne: KTT HAVNSØ ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-11 fjernes Navne: KTT HAVNSØ A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 tilføjes Vedtægter: 2018-10-12 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 fjernes Bestyrelse: Kristian Villadsen Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Christian Storm Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: KTT HAVNSØ A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Navne: KENTTO A/S (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Vestergaard (formand) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-06-01 fjernes Bestyrelse: Frank Egon Petersen (formand) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive entreprenørvirksomhed, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2012-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2012-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Navne: KENTTO A/S (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2012-09-20 fjernes Navne: KENTTO ApS (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2012-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2012-09-21 tilføjes Vedtægter: 2012-09-21 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2012-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2012-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2012-09-21 fjernes Binavne: SPARBYG ApS, NIELSEN & JESPERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 fjernes Direktion: Thomas Terry Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-21 tilføjes Bestyrelse: Frank Egon Petersen (formand) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2012-06-21 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2012-06-21 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2012-06-20 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 59, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskebjergvej 95, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-10 tilføjes Direktion: Kristian Villadsen Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Navne: KENTTO ApS (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-04-09 fjernes Navne: NIELSEN & JESPERSEN ApS (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2008-04-10 tilføjes Reelle ejere: Kristian Villadsen Olsen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2008-04-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2008-04-10 fjernes Revisor: Preben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 fjernes Binavne: KENTTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskebjergvej 95, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskebjergvej 95, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskebjergvej 95, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-12 tilføjes Binavne: KENTTO ApS, SPARBYG ApS, NIELSEN & JESPERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Direktion: Thomas Terry Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Legale ejere: KENTTO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2006-10-12 tilføjes Navne: NIELSEN & JESPERSEN ApS (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2006-10-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Terry Jespersen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2006-10-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Revisor: Preben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Stiftere: KENTTO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2006-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)