Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Rise | 01.04.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Lytzen | 12.10.2006 | 01.04.2007 | direktør |
Henning Gyldenberg Pedersen | 12.10.2006 | 01.11.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nørgaard Sørensen | 26.08.2024 | formand |
Mikael Toldbod Jakobsen | 26.08.2024 | næstformand |
John Hjørringgaard | 22.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lintner | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kent Jørgensen | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Toldbod Jakobsen | 30.08.2022 | 25.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Nørgaard Sørensen | 22.11.2020 | 25.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lytzen | 31.08.2009 | 26.08.2024 | formand |
Henning Gyldenberg Pedersen | 31.08.2009 | 25.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ejlif Madsen | 01.11.2006 | 30.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Ledet | 01.11.2006 | 22.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ib Mariegaard | 01.11.2006 | 26.06.2016 | bestyrelsesmedlem |