Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 136, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Direktion: Per Hessen-Schmidt (direktion) (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-11 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Legale ejere: Per Hessen-Schmidt (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Navne: PH-S HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Reelle ejere: Per Hessen-Schmidt (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Stiftere: Per Hessen-Schmidt (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-11-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-26 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 136, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandholmvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2011-04-05 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: Hans Peter Jørgensen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandholmvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2006-10-11 tilføjes Direktion: Per Hessen-Schmidt (direktion) (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed, herunder at eje andele i sådanne. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-11 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Legale ejere: Per Hessen-Schmidt (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Navne: PH-S HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Reelle ejere: Per Hessen-Schmidt (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2006-10-11 tilføjes Revisor: Hans Peter Jørgensen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-11 tilføjes Stiftere: Per Hessen-Schmidt (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Vedtægter: 2006-10-11 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-07)