Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Vilhelm Rindom Pedersen | 01.09.2006 | 15.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
INTERCARGO COLDSTORES ApS (CVR 33054130) | NORMAL | 30.06.2010 | 17.06.2019 | 100,00% | 100,00% |
IC COLDSTORES I/S (CVR 29784353) | SLETTET | 15.10.2006 | 16.12.2010 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |