Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 153, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 fjernes Direktion: Jens Palludan Rysgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 fjernes Navne: P-BOLIG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Stiftere: SYNERCO ApS, BO LIDT BEDRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 fjernes Bestyrelse: Jens Palludan Rysgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Navne: P-BOLIG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-02 fjernes Navne: PROJEKTBOLIG.DK A/S (offentliggjort 2006-10-10)
Den 2009-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Vedtægter: 2009-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Bestyrelse: Kenneth Marmetschke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2007-12-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Bendixen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Palludan Rysgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 fjernes Bestyrelse: Lene Lykke Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 tilføjes Direktion: Jens Palludan Rysgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 fjernes Direktion: Lene Lykke Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 153, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 27, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 27, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lene Lykke Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Direktion: Lene Lykke Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Navne: PROJEKTBOLIG.DK A/S (offentliggjort 2006-10-10)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Stiftere: SYNERCO ApS, BO LIDT BEDRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)