Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Freddie Adriano Fonvad (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-08 fjernes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygaardsvej 20, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2015-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og rådgivning i forbindelse med rengøringsentrepriser og dertil beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mn@zimplex.dk (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@zimplex.dk (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og dertil beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-09-26 tilføjes Navne: ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-25 fjernes Navne: MN 4 HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-26 tilføjes Vedtægter: 2014-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-04-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-04-02 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2013-11-13 tilføjes Navne: MN 4 HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2013-11-12 fjernes Navne: ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS (offentliggjort 2013-02-08)
Den 2013-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2013-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2009-04-20)
Den 2013-02-08 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2013-02-13)
Den 2013-02-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2013-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@zimplex.dk (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2013-02-08 tilføjes Navne: ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS (offentliggjort 2013-02-08)
Den 2013-02-07 fjernes Navne: MN 4 HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-22)
Den 2012-09-26 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2012-09-26 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2009-04-20)
Den 2009-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2006-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-26 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LOU & KNUDSEN, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2008-04-07 fjernes Direktion: Freddie Adriano Fonvad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2006-11-22)
Den 2006-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Direktion: Freddie Adriano Fonvad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: MN 4 HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-22)
Den 2006-11-15 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5321 (offentliggjort 2006-10-05)
Den 2006-11-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LOU & KNUDSEN, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5321 (offentliggjort 2006-10-05)
Den 2006-10-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2006-10-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-05)
Den 2006-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)