Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens-Ejner Rønne Pedersen | 16.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Mark Thorsen | 18.01.2016 | 16.04.2017 | direktør |
Ib Dybdahl Christoffersen | 16.04.2015 | 18.01.2016 | direktør |
Astrid Anneberg Anthonisen | 09.05.2012 | 16.04.2015 | direktion |
Søren Greve Larsen | 10.09.2006 | 09.05.2012 | direktion |