Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-25 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2021-03-10 fjernes Revisor: REG. REV. MOGENS MØLLER NIELSEN (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve virksomhed inden for VVSservice og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Vedtægter: 2013-06-19 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmestervej 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2012-10-11)
Den 2012-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 186, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2012-10-11 tilføjes Direktion: Jan Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-11 fjernes Direktion: Susan Kofoed Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-28 tilføjes Navne: ABAK VVS ApS (offentliggjort 2012-09-28)
Den 2012-09-27 fjernes Navne: KØBENHAVNS KLOAK OG VVS ApS (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-04-29 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2012-10-01)
Den 2012-04-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2012-02-25 tilføjes Navne: KØBENHAVNS KLOAK OG VVS ApS (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-02-24 fjernes Navne: KØBENHAVNS VVS & KLOAKSERVICE ApS (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-13 tilføjes Navne: KØBENHAVNS VVS & KLOAKSERVICE ApS (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-12 fjernes Navne: JAN MOGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2012-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 186, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2012-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmestervej 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-13 tilføjes Direktion: Susan Kofoed Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-13 fjernes Direktion: Jan Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: ABAK ApS (offentliggjort 2015-05-24)
Den 2012-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Mogensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmestervej 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Binavne: KØBENHAVNS KLOAK OG VVS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Direktion: Jan Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Navne: JAN MOGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2006-10-03 tilføjes Revisor: REG. REV. MOGENS MØLLER NIELSEN (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2006-10-03 tilføjes Stiftere: Jan Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)