Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-25 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-25 fjernes Revisor: REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2014-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: M.B.C. A/S. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: M.B.C. A/S. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.B.C. A/S. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2024-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 39, 3060 Espergærde (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvergade 27, 3., 1463 København K (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 27, 3., 1463 København K (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2022-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvergade 27, 3., 1463 København K (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-31 tilføjes Navne: MOOS-BJERRE Holding ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-30 fjernes Navne: MOOS-BJERRE ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 27, 3., 1463 København K (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2012-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 3., 1400 København K (offentliggjort 2009-02-22)
Den 2012-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at løse konsulentopgaver indenfor analyser og økonomisk styring i samarbejder og konsortier med andre konsulentvirksomheder. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@moos-bjerre.dk (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-14 tilføjes Navne: MOOS-BJERRE ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-09-13 fjernes Navne: MMOOS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2012-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Vedtægter: 2012-09-14 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2009-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 3., 1400 København K (offentliggjort 2009-02-22)
Den 2009-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemar Holmers Gade 40, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-12 tilføjes Revisor: REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2008-09-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemar Holmers Gade 40, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Direktion: Michael Moos-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Legale ejere: Michael Moos-Bjerre (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-10-03 tilføjes Navne: MMOOS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2006-10-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Moos-Bjerre (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Stiftere: Michael Moos-Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)