Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalen 1, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2013-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2013-12-11 fjernes Navne: BOLET ApS (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2013-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Stiftere: PM VIGSØ HOLDING ApS, GEKKO HOLDING INT. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2013-10-07 fjernes Direktion: Maria Gimm Feltendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-25 fjernes Direktion: Jesper Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Direktion: Maria Gimm Feltendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Direktion: Per Kruse Vigsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Direktion: Per Kruse Vigsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 fjernes Direktion: Maria Gimm Feltendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalen 1, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2008-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Direktion: Maria Gimm Feltendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, udlejning og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Navne: BOLET ApS (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2006-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Stiftere: PM VIGSØ HOLDING ApS, GEKKO HOLDING INT. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Vedtægter: 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-21)
Den 2006-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)