Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 4. tv., 1760 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 4. tv., 1760 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 4. tv., 1760 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 2. th., 1760 København V (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 2. th., 1760 København V (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 2. th., 1760 København V (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 28, 2. th., 1760 København V (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerbakken 25, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Sholselarsen@gmail.com (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-05-16 tilføjes Vedtægter: 2017-05-16 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-05-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-05-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-05-01 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 fjernes Legale ejere: LARSEN AGENTUR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2006-11-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbakken 25, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2006-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 tilføjes Direktion: Steen Holse Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med beklædning af dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Legale ejere: LARSEN AGENTUR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2006-10-01 tilføjes Legale ejere: Steen Holse Larsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-10-18 tilføjes Navne: LARSEN AGENTUR ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-17 fjernes Navne: VICH 9260 ApS (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Navne: VICH 9260 ApS (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2006-10-18 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-10-18 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 tilføjes Vedtægter: 2006-10-18 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2006-11-07)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Holse Larsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2006-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)