Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Navne | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkevej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkevej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-01-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangere naturevents, ekskursioner, restaurationsvirksomhed, udlejning, passagertransport og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Vedtægter: 2015-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Legale ejere: KHS HOLDING, GREVE ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2010-12-21 tilføjes Reelle ejere: Kim Hammer Sylvestersen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2010-12-21 fjernes Direktion: Jan Kobber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-03 tilføjes Navne: HAMMER SHIPPING ApS (offentliggjort 2010-10-08)
Den 2010-10-02 fjernes Navne: GRÆSHOLM ApS (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2010-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkevej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2010-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: k.h.sylvestersen@mail.dk (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-01-07 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Revisor: SMV Revision I/S v/Erling Fogh og Thomas Ullits Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af passagerer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: SMV Revision I/S v/Erling Fogh og Thomas Ullits Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Revisor: Erling Fogh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-02 tilføjes Direktion: Jan Kobber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Navne: GRÆSHOLM ApS (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Revisor: Erling Fogh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Stiftere: KHS HOLDING, GREVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)