Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-12-31 fjernes Revisor: HVASS Rådgivning A/S (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmildhøjen 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-09-10)
Den 2013-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 4, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 4, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Direktion: Palle Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i malerfirmaet Lee Maleren A/S samt aktier eller anparter i eventuelle øvrige selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Legale ejere: Palle Jensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-09-25 tilføjes Navne: PA. JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-09-25 tilføjes Reelle ejere: Palle Jensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-09-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-09-25 tilføjes Revisor: HVASS Rådgivning A/S (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2006-09-25 tilføjes Stiftere: Palle Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Vedtægter: 2006-09-25 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)