Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåparken 3, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Kontaktoplysninger: uhl@hl-byg.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Navne: HL-BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Stiftere: UHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 fjernes Direktion: Ulrik Hofmann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-19 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2006-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: uhl@hl-byg.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåparken 3, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Direktion: Ulrik Hofmann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og anden investering, herunder konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet er berettiget til kapitalbesiddelser i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Navne: HL-BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Stiftere: UHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Vedtægter: 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)