Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 8300 Odder (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Direktion: Ole Rom Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-29 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: olerom@hotmail.com (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Legale ejere: OLEROM Holding ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Navne: ROM2006 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Reelle ejere: Birgitte Hørup Andersen, Ole Rom Andersen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Stiftere: Ole Rom Andersen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2015-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: DITA EXCHANGE ApS. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 8300 Odder (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: OLEROM Holding ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: Birgitte Hørup Andersen, Ole Rom Andersen, Line Rom Copland, Jens Rom Andersen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Hørup Andersen, Ole Rom Andersen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2018-09-30 fjernes Reelle ejere: Ole Rom Andersen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2017-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: Line Rom Copland, Jens Rom Andersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2007-04-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2007-04-18 fjernes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: olerom@hotmail.com (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2006-09-29 tilføjes Direktion: Ole Rom Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, softwareudvikling og forretningsudvikling samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-29 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Legale ejere: Birgitte Hørup Andersen, Ole Rom Andersen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-09-29 tilføjes Navne: ROM2006 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Reelle ejere: Ole Rom Andersen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2006-09-29 tilføjes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Stiftere: Ole Rom Andersen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Vedtægter: 2006-09-29 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2006-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)