Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Navne | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Formål | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jep@athenegroup.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: mv@athenegroup.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-06-29 fjernes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-04-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bødker Christensen (næstformand) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af næstformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Vedtægter: 2018-01-19 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-05-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-05-23 fjernes Bestyrelse: Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: Jens-Ejner Rønne Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Navne: K/S Berlin-Buchow (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-22 fjernes Navne: K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-16 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-04-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2017-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mv@athenegroup.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2017-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: digitalpostkassen@habro.dk (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkassen@habro.dk (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Peter Lange Rudbeck Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: AG-4 A/S, MARTIN INVEST A/S SKIVE (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-01-01 fjernes Bestyrelse: Ib Dybdahl Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Bestyrelse: Ib Dybdahl Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 fjernes Bestyrelse: Peter Henrik Asschenfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Henrik Asschenfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 fjernes Bestyrelse: Lasse Buhl Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Bestyrelse: Lasse Buhl Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 fjernes Bestyrelse: Ole Jørgen Timm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved erhvervelse og senere udlejning samt eventuelt salg af erhvervsejedomme beliggende Tyskland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden i forening med mindst et yderligere bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2012-05-09 tilføjes Vedtægter: 2012-05-09 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2011-11-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2011-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2011-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 8-10, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Jørgen Timm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-12 fjernes Bestyrelse: Bent Schøn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Bent Schøn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-20 fjernes Bestyrelse: Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2006-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 tilføjes Navne: K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2006-11-09 fjernes Navne: K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND 18 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 8-10, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-10 tilføjes Bestyrelse: Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-10 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Berlin-Buchow ApS (offentliggjort 2006-10-16)
Den 2006-09-10 tilføjes Navne: K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND 18 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-10-16)
Den 2006-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)