Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2006-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: WILDERS PLADS EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: WILDERS PLADS EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 54, 1401 København K (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Bestyrelse: Veronica Sander Barfred (bestyrelse) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Direktion: Kristian Barfred Bajer (direktør) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-14 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Legale ejere: Søs Viljakainen Barfred, Alexander Barfred Bajer, Veronica Sander Barfred, Kristian Barfred Bajer (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Navne: Familien Barfred Invest A/S (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Reelle ejere: Søs Viljakainen Barfred (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Alexander Barfred Bajer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Niels Georg Barfred (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Kristian Barfred Bajer (direktør) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-05-31 fjernes Direktion: Søs Viljakainen Barfred (direktion) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Navne: Familien Barfred Invest A/S (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-05-30 fjernes Navne: SØS BARFRED INVEST A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. Selskabet kan tillige foretage investering i og besidde fast ejendom. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-05-01 fjernes Legale ejere: Niels Georg Barfred (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 514.500,00 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Søs Viljakainen Barfred (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2015-05-28 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2010-11-22 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2010-11-22 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-19 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-19 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 54, 1401 København K (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Georg Barfred (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2006-06-14 tilføjes Direktion: Søs Viljakainen Barfred (direktion) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2006-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje anparter og aktier i andre selskaber, herunder bestemmende andele, finansiel virksomhed i øvrigt, herunder købe og sælge aktier og obligationer. Selskabet kan tillige foretage investering i og besidde fast ejendom. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2006-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-14 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2006-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Legale ejere: Niels Georg Barfred, Søs Viljakainen Barfred, Alexander Barfred Bajer, Veronica Sander Barfred, Kristian Barfred Bajer (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2006-06-14 tilføjes Navne: SØS BARFRED INVEST A/S (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2006-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Vedtægter: 2006-06-14 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2006-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2006-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-04)