Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 fjernes Direktion: Ingvard Hauge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 fjernes Navne: IBK HOLDING ApS, IKAST (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Stiftere: Ingvard Hauge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Vedtægter: 2011-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Direktion: Ingvard Hauge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Navne: IBK HOLDING ApS, IKAST (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Stiftere: Ingvard Hauge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)