Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hvidhvask | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-08-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-15 tilføjes Direktion: Birgitte Amtrup Kruse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2007-04-11 tilføjes Legale ejere: FRASTER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2007-04-11 tilføjes Reelle ejere: Peter Kruse (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9A-9B, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåvej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Direktion: Peter Kruse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2006-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Navne: FRASTER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-09-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Stiftere: FRASTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Vedtægter: 2006-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)