Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærenprisvej 31, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 25. SEPTEMBER 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Stiftere: Rikke Michala Pihl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 fjernes Direktion: Rikke Michala Pihl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-22 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 25. SEPTEMBER 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-21 fjernes Navne: RIKKE PIHL HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2011-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-22 tilføjes Vedtægter: 2011-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-09 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 fjernes Revisor: Revisionsinstituttet af 1 Januar 1975, registreret revisor v/Per Toftehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærenprisvej 31, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Direktion: Rikke Michala Pihl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Navne: RIKKE PIHL HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-09-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Revisor: Revisionsinstituttet af 1 Januar 1975, registreret revisor v/Per Toftehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Stiftere: Rikke Michala Pihl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)