Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Thomas Munk Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Navne: SPIS GODT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 70, 5000 Odense C (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 70, 5000 Odense C (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-16 tilføjes Direktion: Thomas Munk Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2006-10-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-16 tilføjes Navne: SPIS GODT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-15 fjernes Navne: VICH 9124 ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-10-16 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Vedtægter: 2006-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: VICH 9124 ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)