Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bag Haver 3, st. mf., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 fjernes Navne: D'LIGHTFOOD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Stiftere: Seyed Kamal Babataheri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-19 fjernes Bestyrelse: Seyed Kamal Babataheri (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Direktion: Seyed Kamal Babataheri (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detail- og restaurationsforretning, herunder café, restauration, handel med vin, tobak, blomster og sko og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-15 tilføjes Vedtægter: 2008-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-15 fjernes Binavne: GALLERY WINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-22 tilføjes Bestyrelse: Siamand Moeini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-22 fjernes Bestyrelse: Allan Stig Mørch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Bestyrelse: Allan Stig Mørch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Siamand Moeini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Bestyrelse: Arash Hoshyar Hosseini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 fjernes Bestyrelse: Sani Yüksel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Navne: D'LIGHTFOOD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-19 fjernes Navne: SFHS A/S (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Haver 3, st. mf., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 tilføjes Bestyrelse: Sani Yüksel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Binavne: GALLERY WINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Direktion: Seyed Kamal Babataheri (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2006-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Navne: SFHS A/S (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Stiftere: Seyed Kamal Babataheri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)