Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel |
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-21 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Interessenter: NEUWIED 2006 II ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Navne: K/S MITTELSTRASSE 49, NEUWIED (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-04 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2016-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2016-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-02 fjernes Bestyrelse: Bente Holm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-01-20 tilføjes Bestyrelse: Bente Holm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-20 fjernes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-22 tilføjes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-22 fjernes Bestyrelse: Sune Rasmussen (formand) (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-02-18 tilføjes Vedtægter: 2015-02-18 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2015-01-12 fjernes Bestyrelse: Jesper Dohn Aaberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Bestyrelse: Sune Rasmussen (formand) (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-05-05 fjernes Bestyrelse: Bente Holm Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Bestyrelse: Bente Holm Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Bestyrelse: Anne Marie Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Bestyrelse: Anne Marie Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Bestyrelse: Søren Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-15 fjernes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2006-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2006-09-21 tilføjes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen: Mittelstrasse 49, D-56564 Neuwied. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-21 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2006-09-21 tilføjes Interessenter: NEUWIED 2006 II ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Navne: K/S MITTELSTRASSE 49, NEUWIED (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden for kommanditselskabets bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Vedtægter: 2006-09-21 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2006-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2006-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-07)