Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2006-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEAMCOM ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-12-22 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2011-03-28 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevangen 6, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevangen 6, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevangen 6, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Direktion: Henning Gjørup Haslund Sparre (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber, som driver IT-rådgivningsvirksomhed samt for datterselskaber, som driver virksomhed med køb og salg og drift, herunder af detail- og grossistvirksomhed samt fast ejendom, investering og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Legale ejere: Henning Gjørup Haslund Sparre (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2006-09-19 tilføjes Navne: HOLDING NSN ApS (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-09-19 tilføjes Reelle ejere: Henning Gjørup Haslund Sparre (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2006-09-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2006-09-19 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Stiftere: Henning Gjørup Haslund Sparre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Vedtægter: 2006-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)