Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERREGAARD SKO ApS. (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2018-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 2, 2., 7700 Thisted (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Direktion: Torben Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-07 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Legale ejere: Torben Bjerregaard (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Navne: T-B HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Reelle ejere: Torben Bjerregaard (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Stiftere: Torben Bjerregaard (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 2, 2., 7700 Thisted (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2015-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rasmus Rasks Vej 2, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2010-10-27 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2010-10-27 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rasmus Rasks Vej 2, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2007-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 6, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 6, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Direktion: Torben Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter i selskaber, der driver skoforretning med dertil hørende accessorisk virksomhed, investeringsvirksomhed og formuepleje og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-07 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Legale ejere: Torben Bjerregaard (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Navne: T-B HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Bjerregaard (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Stiftere: Torben Bjerregaard (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Vedtægter: 2006-09-07 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-17)