Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Senior Komfort ApS. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvænget 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-20 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Legale ejere: Torben Krogh Thomsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Navne: TKT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Stiftere: Torben Krogh Thomsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Torben Krogh Thomsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvænget 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvænget 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvænget 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 tilføjes Direktion: Torben Krogh Thomsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2006-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter og fast ejendom, med henblik på formueforvaltning samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-20 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Legale ejere: Torben Krogh Thomsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Navne: TKT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Stiftere: Torben Krogh Thomsen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2006-09-20 tilføjes Vedtægter: 2006-09-20 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2006-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)