Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Revisor | Ejerskaber |
Den 2015-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Traverbanevej 8, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-08 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Legale ejere: Miriam Elisabeth Igelsø Hvidt, Michael Igelsø Hvidt (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Navne: MALTEVANGEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Stiftere: Miriam Elisabeth Igelsø Hvidt, Michael Igelsø Hvidt (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-12-04 fjernes Direktion: Michael Igelsø Hvidt (direktion) (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 183.500,00 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-08-03 tilføjes Vedtægter: 2015-08-03 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2014-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, eje og handle med patenter og andre rettigheder samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at besidde kapitalandele i andre virksomhed med tilsvarende aktiviteter. (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2014-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 177.500,00 (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2014-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2014-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2014-12-15 tilføjes Vedtægter: 2014-12-15 (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2014-05-28 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 168.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Traverbanevej 8, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2013-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltevangen 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltevangen 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Direktion: Michael Igelsø Hvidt (direktion) (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-08 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Legale ejere: Miriam Elisabeth Igelsø Hvidt, Michael Igelsø Hvidt (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Navne: MALTEVANGEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Stiftere: Miriam Elisabeth Igelsø Hvidt, Michael Igelsø Hvidt (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JOTAK INVEST ApS. (offentliggjort 2015-11-20)