Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jacobsen Byg Holding ApS (CVR 39320061) | NORMAL | 01.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Finn Jacobsen | 06.11.2018 | 01.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Inger Marie Jacobsen | 18.09.2006 | 06.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Finn Jacobsen | 18.09.2006 | 05.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |