Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Direktion: Mikael Dalsgaard Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Navne: IMERCO FIELDS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Stiftere: KK-2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-11-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-09-21 tilføjes Direktion: Mikael Dalsgaard Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 fjernes Direktion: Kjeld Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 20, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 20, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Direktion: Kjeld Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive detailvirksomhed med isenkram og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Navne: IMERCO FIELDS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Stiftere: KK-2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Vedtægter: 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)