Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Kapital | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Bibranche | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUNSEBY SMEDIE ApS. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt at besidde kapitalandel i dattervirksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-22 tilføjes Vedtægter: 2017-02-22 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 535.000,00 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-27 tilføjes Vedtægter: 2016-04-27 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasagervej 2, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-10-01)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Maribovej 55, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-01-18)
Den 2012-05-24 tilføjes Revisor: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-03-03)
Den 2008-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2008-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Vedtægter: 2008-06-03 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-07-26)
Den 2007-07-03 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 fjernes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maribovej 55, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-01-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-07-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Maribovej 55, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maribovej 55, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Direktion: Michael Verner Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Legale ejere: Michael Verner Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-09-18 tilføjes Navne: V.V.S. GAARDEN ApS (offentliggjort 2006-09-18)
Den 2006-09-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Verner Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-09-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-18 tilføjes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Stiftere: Michael Verner Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-18)
Den 2006-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)