Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Blåsvær | 14.05.2013 | 17.12.2020 | direktør |
Per Anders Olesen | 29.01.2008 | 17.12.2020 | direktør |
Morten Svanekjær | 29.01.2008 | 17.12.2020 | direktør |
Lars Bo Jensen | 29.01.2008 | 21.04.2010 | direktør |
Find Mejrup | 04.10.2007 | 29.01.2008 | direktør |
Karsten Amstrup Tingleff | 04.10.2007 | 29.01.2008 | direktør |
Ole Martin Pilgaard | 14.09.2006 | 29.01.2008 | direktør |
Frank Perschke | 14.09.2006 | 04.10.2007 | direktør |
Kenneth Veiling Johansson | 14.09.2006 | 04.10.2007 | direktør |