Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Annette Frydensberg | 01.07.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
June Riisom | 13.09.2006 | 30.06.2024 | adm. dir |
Tom Henning Riisom | 13.09.2006 | 31.12.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Annette Frydensberg | 15.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tom Henning Riisom | 15.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Bach Laursen | 15.07.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
June Riisom | 22.03.2013 | 15.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tom Henning Riisom | 22.03.2013 | 14.07.2024 | formand |