Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Roger de Visme | 16.06.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Henrik Salwén | 09.01.2020 | 16.06.2020 | adm. dir |
Rikke Louise Høyer Feldmann | 23.10.2018 | 09.01.2020 | adm. dir |
Per Henrik Salwén | 01.02.2017 | 23.10.2018 | adm. dir |
Lars Peter Busch | 26.06.2008 | 01.02.2017 | direktør |
Søren Cedervall | 15.09.2006 | 26.06.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Erik Jacobsen | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Permin Berger | 26.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Henrik Salwén | 15.02.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Juha Markus Nikolai Raitanen | 01.08.2023 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eivind Gundersen | 14.02.2022 | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Engbork | 01.03.2021 | 26.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Teglstrup Rasmussen | 13.06.2019 | 22.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Jacobsen | 15.02.2017 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Næss Rebsdorf | 15.02.2017 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Andersen | 02.06.2009 | 05.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Suzanne Lauritzen | 15.09.2006 | 05.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Busch | 15.09.2006 | 05.08.2009 | formand |
Søren Cedervall | 15.09.2006 | 02.06.2009 | bestyrelsesmedlem |