Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Karsberg(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Bauer Mols(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Anker Michaelsen(virk.: 42) | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 14,71 % |
Bo Rasmussen Skjønnemand(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Kronholm(virk.: 39) | 7,69 % | 12,82 % | 15,38 % | 15,38 % |
Morten Skjødt(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Betina Schack Schmidt(virk.: 10) | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Maya Steensdatter Torp(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karsten Blume Schmidt(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Gunnar Rasmussen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kenneth Rod Petersen(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 44,44 % |
Steen Højlund Hansen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Suzette Demediuk Steen Nielsen(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Bjarne Karl Claussen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Heidi Schmidt(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,47 % | 5,56 % | 6,65 % | 11,51 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Anker Michaelsen | 01.01.2007 | Egernvej 5, 6000 Kolding |
Morten Skjødt | 01.01.2007 | Grævlingevænget 5, 6000 Kolding |
Karsten Blume Schmidt | 01.01.2007 | Grævlingevænget 9, 6000 Kolding |
Kenneth Rod Petersen | 01.01.2007 | Grønvangen 11, 6600 Vejen |
Peter Bauer Mols | 01.01.2007 | Vardevej 192, 7100 Vejle |
Steen Højlund Hansen | 01.01.2007 | Østerløkke 11, 6091 Bjert |
Allan Karsberg | 15.01.2008 | Venøvænget 8, 6000 Kolding |
Heidi Schmidt | 01.08.2008 | Grævlingevænget 1, 6000 Kolding |
Suzette Demediuk Steen Nielsen | 15.12.2009 | Mannehøj 103, 6600 Vejen |
Maya Steensdatter Torp | 01.09.2012 | Hylkedalsparken 26, 6000 Kolding |
Bjarne Karl Claussen | 01.10.2015 | Borgmestervangen 18, 6000 Kolding |
Bo Rasmussen Skjønnemand | 15.04.2018 | Gravenshovedvej 20, 6100 Haderslev |
Betina Schack Schmidt | 17.10.2022 | Prinsessegade 89, 7000 Fredericia |
Brian Gunnar Rasmussen | 01.04.2023 | Strandvejen 14, 6000 Kolding |
Ole Kronholm | 01.11.2023 | Rosenørns Alle 32, 1970 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Key2Account ApS | 38123017 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
SKJØNNEMAND HOLDING ApS | 30803302 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TIFUN ApS | 44539535 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Trekantområdets Lederforum | 29877262 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.05.2015 | 4,09 (km) | Jernbanegade 27, 6000 Kolding | Birkemosevej 11A, 6000 Kolding |
14.09.2016 | 5,87 (km) | Birkemosevej 11A, 6000 Kolding | Olaf Ryes Gade 7K, 6000 Kolding |
03.01.2018 | 0,00 (km) | Olaf Ryes Gade 7K, 6000 Kolding | Olaf Ryes Gade 7K, 6000 Kolding |
30.04.2019 | 5,42 (km) | Olaf Ryes Gade 7K, 6000 Kolding | Birkemose Allé 37, 6000 Kolding |
01.01.2024 | 22,65 (km) | Birkemose Allé 37, 6000 Kolding | Gravenshovedvej 20, 6100 Haderslev |
Trekantområdets Lederforum. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.09.2006 (6607 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Trekantområdets Brandvæsen I/S | 37242985 |
Trekantområdets Distrikt | 42121878 |
Trekantområdets forening for biomasseejere | 34766878 |
Trekantområdets Jordbrugsakademikere | 41094761 |
Trekantområdets Lederforum | 29877262 |
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening | 40581731 |
Trekants Entreprenør ApS | 41778849 |
Trekantsområdets Entreprenørklub | 40912975 |
Trekantsområdets Frisørlaug | 38352768 |
Trekantsområdets Førstehjælp ApS | 40470972 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Karsberg(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peter Bauer Mols(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Niels Anker Michaelsen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 |
Bo Rasmussen Skjønnemand(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ole Kronholm(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 |
Morten Skjødt(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Betina Schack Schmidt(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Maya Steensdatter Torp(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karsten Blume Schmidt(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Brian Gunnar Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kenneth Rod Petersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Steen Højlund Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suzette Demediuk Steen Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bjarne Karl Claussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heidi Schmidt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 47 % | 0 % | 1 % | 14 % | 22 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Karsberg(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 4 |
Peter Bauer Mols(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 3 | 9 |
Niels Anker Michaelsen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 1 | 5 | 25 |
Bo Rasmussen Skjønnemand(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 8 |
Ole Kronholm(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 21 | 2 | 18 |
Morten Skjødt(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 8 | 1 | 11 |
Betina Schack Schmidt(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 7 | 1 | 13 |
Maya Steensdatter Torp(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 3 |
Karsten Blume Schmidt(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 14 | 0 | 6 |
Brian Gunnar Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 0 | 6 |
Kenneth Rod Petersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 0 | 6 |
Steen Højlund Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 4 |
Suzette Demediuk Steen Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 0 | 4 |
Bjarne Karl Claussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Heidi Schmidt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 73 | 78 | 15 | 119 |
Pct. | 26 % | 27 % | 5 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |