Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-12-17 tilføjes Hjemmeside: www.kosig.dk (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsangparken 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsangparken 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsangparken 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Langforte 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2014-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kasserer@kosig.dk (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: naestformand@kosig.dk (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2013-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langforte 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2013-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2013-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: naestformand@kosig.dk (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2010-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kragekærvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragekærvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kragekærvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragekærvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Navne: Kosig Grundejerforening (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)