Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET OVERGAARD & VESTERGAARD ApS. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2007-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VESTERGAARD & OVERGAARD ApS. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørholmvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørholmvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-04-04 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-04-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Ejendomsselskabet Overgaard & Vestergaard ApS samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber, samt øvrig investering i værdipapirer og fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Vedtægter: 2006-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-09-15 tilføjes Direktion: John Vestergaard Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Legale ejere: John Vestergaard Olesen (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2006-09-15 tilføjes Navne: JVO HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-15)
Den 2006-09-15 tilføjes Reelle ejere: John Vestergaard Olesen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Stiftere: John Vestergaard Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-15)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)