Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-12-31 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-05-30 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: madamborg@me.com (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: madamborg@vip.cybecity.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astridsvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-04)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 54, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-01-05)
Den 2013-11-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive virksomhed ved udljening af ejendommen beliggende Wohnerstrasse 48, 30163 Hannover, Tyskland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Vedtægter: 2013-11-04 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: Thomas Kjærgaard, Jesper Hanghøj Elmstrøm, Max Damborg, Frank Werner Nielsen, Bjarke Gohr Jensen, Kristian Galsgaard Serup, Jan Storgaard, Jørgen Skjødt (offentliggjort 2016-07-23)
Den 2011-11-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: madamborg@vip.cybecity.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2009-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 54, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-01-05)
Den 2009-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2008-01-08 fjernes Direktion: Peter Borre Møller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1., 1255 København K (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-06-25 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 fjernes Bestyrelse: Jakob Folkenberg Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1., 1255 København K (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Direktion: Peter Borre Møller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Bestyrelse: Jakob Folkenberg Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2006-09-04 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA HANNOVER CITY ApS (offentliggjort 2006-09-19)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: K/S MECURA HANNOVER CITY (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-09-19)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)