Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2010-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Qufora A/S. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Qufora A/S. (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2021-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i medico-industrien samt al virksomhed, som efter direktørens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Okslundvej 39, 6650 Brørup (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 tilføjes Direktion: Marianne Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-04 tilføjes Navne: RANAMED HOLDING ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5297 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-10-04 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Binavne: LINDMED ApS, KRIANMED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Legale ejere: Marianne Larsen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-09-08 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5297 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Reelle ejere: Marianne Larsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)