Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Legale ejere: EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-14 fjernes Legale ejere: EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: H. JANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-22 fjernes Legale ejere: HENNING MELDGAARD ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: H. JANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-29 tilføjes Legale ejere: EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2017-12-28 fjernes Legale ejere: EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jansen, Kennet Nordlien Jensen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Bestyrelse: Kennet Nordlien Jensen (formand) (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-05-20 fjernes Bestyrelse: Per Anders Tøjberg (formand) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-19 fjernes Bestyrelse: Kennet Nordlien Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 840.323,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS, H. JANSEN HOLDING A/S, HENNING MELDGAARD ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Vedtægter: 2015-12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lidemarksvej 57, 4681 Herfølge (offentliggjort 2013-10-29)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2010-05-25 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Schierbeck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-07 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-10-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Schierbeck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og sikkerhedsoplysning ved rejser, online risiko databaser m.m. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 677.000,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2008-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i fællesskab med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-17 tilføjes Vedtægter: 2008-10-17 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2008-09-19 tilføjes Bestyrelse: Kennet Nordlien Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 606.994,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 406.994,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2006-10-27)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 304.166,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 289.583,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 237.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 181.820,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 166.667,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2006-10-27)
Den 2006-10-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kn@europeansecurityinstitute.com (offentliggjort 2006-10-27)
Den 2006-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-06 tilføjes Direktion: Kennet Nordlien Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-06 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-06 tilføjes Navne: RISKLINE ApS (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-10-05 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5242 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-10-06 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Binavne: RISKLINE.COM ApS, RISKLINE GLOBAL 24/7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5242 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)