Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 31, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-12 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Legale ejere: Preben Sundenæs (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Navne: SUNINVEST ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Reelle ejere: Preben Sundenæs (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Stiftere: Preben Sundenæs (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2009-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: P. SUNGAME ApS. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2011-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNGAME ApS. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: P. SUNGAME ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 31, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 31, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-11-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-10 fjernes Direktion: Preben Sundenæs (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2014-01-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-01-31 tilføjes Vedtægter: 2014-01-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2014-01-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt udøve virksomhed med investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2006-10-06 tilføjes Vedtægter: 2006-10-06 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 31, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Direktion: Preben Sundenæs (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-12 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Legale ejere: Preben Sundenæs (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Navne: SUNINVEST ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Reelle ejere: Preben Sundenæs (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Stiftere: Preben Sundenæs (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)